System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Rejestr zmian
Tytuł dokumentu | Zaktualizował | Data aktualizacji |
---|---|---|
Przewóz uczniów z terenu Gminy Kepice na basen w Darłówku | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-07-04 11:48:25 |
Przewóz uczniów z terenu Gminy Kepice na basen w Darłówku | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-07-04 11:45:52 |
Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Kępic z dnia 30.06.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-07-04 10:16:41 |
Zarządzenie Nr 85/11 Burmistrza Kępic z dnia 30.06.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-07-04 10:12:20 |
Przewóz uczniów z terenu Gminy Kepice na basen w Darłówku | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-07-04 07:38:58 |
Przewóz uczniów z terenu Gminy Kepice na basen w Darłówku | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-07-01 14:36:21 |
Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-07-01 14:21:30 |
Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-07-01 14:19:58 |
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze jednostki organizacyjnej - KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ. - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-07-01 14:00:08 |
Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2011 r w sprawie powołania kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-07-01 13:56:18 |
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012 w Kępicach | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-07-01 08:51:38 |
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012 w Kępicach | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-07-01 08:51:15 |
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2011 roku o wydaniu dcyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa sieci cieplnej zasilająca budynek mieszkalny Nr 2 przy ulicy Leśnej w Kępicach zlokalizowany na działce nr 48/1". | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-30 14:23:13 |
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2011 roku o wydaniu dcyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajAcej na - " Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Przytocko". | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-30 14:12:19 |
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012 w Kępicach | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-30 13:40:56 |
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012 w Kępicach | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-30 13:21:06 |
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012 w Kępicach | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-30 13:20:40 |
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012 w Kępicach | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-30 13:18:13 |
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012 w Kępicach - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-30 13:17:21 |
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012 w Kępicach - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-30 13:16:57 |
Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Kępic z dnia 27 czerwca 2011 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2011 rok. | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 14:56:31 |
Jan Wiesław Pawlicki - Dyrektor Zespołu Szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie. - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 13:45:46 |
Roman Józef Seta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warcinie. - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 13:44:07 |
Elżbieta Mazur - Sołtysik Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Kępicach - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 13:37:51 |
Paweł Sebastian Kmieć - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 13:31:43 |
Halina Jankowska - inspektor d/s działalności gospodarczej - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 13:22:27 |
Sylwester Biernacki - Zastępca Burmistrza - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 13:16:01 |
Andrzej Taukin - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ppor.Tadeusza Bielaka w Kępicach. - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 13:07:43 |
Marta Romualda Borodziuk - pełni rolę Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach. - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 13:03:51 |
Jacek Rzepiński - Dyrektor Zespołu Szkół w Korzybiu. - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 12:54:04 |
Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Kępic z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie terminu Składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III gimnazjum oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2011/2012 | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 12:35:35 |
Halina Sobczak - inspektor d/s wymiaru podatku i opłat wiejskich - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 12:25:10 |
2011 - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 12:23:25 |
Bożena Krystyna Sokołowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 12:19:01 |
Janina Kończak - Skarbnik Urzędu Miejskiego w Kępicach. - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 12:11:13 |
Łyszyk Maria - Sekretarz Urzędu Miejskiego w Kępicach. - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 12:05:26 |
Marian Wolański - Dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 11:59:25 |
Jacek Romuald Plutowski - Dyrektor Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Kępicach - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 11:55:04 |
Alina Weiwer - Dyrektor Zespołu Szkół w Biesowicach. - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 11:52:13 |
Zdzisław Maciaszek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocku. - dokument usunięty | Aleksandra Szul-Młoczyńska | 2011-06-29 11:42:21 |